Renseignements sur Désirée Mercedes Gisela Huser-Gold
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Désirée Mercedes Gisela Huser-Gold
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005600256, Registre du commerce Nidwald, (150)
house & living ag, in Buochs, CHE-186.152.578, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2015, Publ. 2439839).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würsch, Herbert Walter, von Emmetten, in Buochs, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huser, Fabian, von Ennetbürgen, in Buochs, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huser-Gold, Désirée, von Ennetbürgen, in Buochs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2868073, Registre du commerce Nidwald, (150)
Joe Huser AG, in Buochs, CHE-103.054.553, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2008, Publ. 4461068).
Statutenänderung:
27.05.2016.
Domizil neu:
Fadenbrücke 10, 6374 Buochs.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Treuhand, insbesondere Führung von Buchhaltungen, Steuer- und Unternehmungsberatung sowie in den Bereichen Immobilientreuhand, insbesondere die Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Liegenschaften sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, belasten oder veräussern sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huser-Achermann, Hedwig genannt Hedy, von Ennetbürgen, in Buochs, Präsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huser-Gold, Fabian, von Ennetbürgen, in Buochs, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Huser-Gold, Désirée Mercedes Gisela, von Ennetbürgen, in Buochs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5948428, Registre du commerce Zoug, (170)
HuGo Immo & Invest AG, in Zug, CH-170.3.035.227-6, Guthirtstrasse 19, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.12.2010.
Zweck:
Erwerb, Erstellung, Verwaltung und Veräusserung von Immobilien und Bauten jeder Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch E-Mail, Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 03.12.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Huser-Gold, Fabian, von Ennetbürgen, in Buochs, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Huser-Gold, Désirée, von Ennetbürgen und Oberägeri, in Buochs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.