Renseignements sur Diana Huser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Diana Huser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006002253, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Zahntechnik Weinfelden GmbH, in Weinfelden, CHE-466.774.152, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2023, Publ. 1005703347).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baldassarre, Raffaele, von Appenzell, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rimoli, Silvio, von Weinfelden, in Weinfelden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mit 14 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Huser, Diana, von Gaiserwald, in Kradolf (Kradolf-Schönenberg), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mit 14 Stammanteilen zu je CHF 500.00].
Numéro de publication: HR02-1005703347, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Zahntechnik Weinfelden GmbH, in Weinfelden, CHE-466.774.152, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2014, S.0, Publ. 1446481).
Statutenänderung:
20.01.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von und den Handel mit zahntechnischen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital neu:
CHF 21'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Bei der Kapitalerhöhung vom 20.01.2023 werden Forderungen in der Höhe von CHF 101'153.71 verrechnet, wofür 2 Stammanteile zu CHF 500.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rimoli, Silvio, von Weinfelden, in Weinfelden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: italienischer Staatsangehöriger, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Baldassarre, Raffaele, von Appenzell, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Huser, Diana, von Gaiserwald, in Kradolf (Kradolf-Schönenberg), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: 1446481, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Zahntechnik Weinfelden GmbH, in Weinfelden, CHE-466.774.152, Bahnhofstrasse 19, 8570 Weinfelden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.04.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von und den Handel mit zahntechnischen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 03.04.2014 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rimoli, Silvio, italienischer Staatsangehöriger, in Weinfelden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Huser, Diana, von Gaiserwald, in Kradolf (Kradolf-Schönenberg), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.