Renseignements sur Yvonne Huggler-Ogi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Yvonne Huggler-Ogi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5395700, Registre du commerce Berne, (36)
Walter Huggler AG, in Meiringen, CH-092.3.006.550-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2005, S. 4, Publ. 2650728).
Statutenänderung:
07.12.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Spenglerarbeiten, Installation und Unterhalt von sanitären Anlagen, Zentralheizungen und anderen Wärme- und Klimaanlagen und die Vermietung von Maschinen und Personal. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage im Zusammenhang mit der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahme von Aktiven von CHF 255'014.20 und Passiven von CHF 155'014.20 per 01.08.1988 von der Einzelfirma Walter Huggler.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anderegg Treuhand, in Meiringen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huggler-Ogi, Yvonne, von Schattenhalb, in Meiringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huggler-Meyer, Barbara, von Hasliberg und Schattenhalb, in Meiringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.