Renseignements sur André Hug
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour André Hug
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1614261, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung Blutspendezentrum SRK beider Basel (BSZ SRK beider Basel), in Basel, CHE-108.099.497, Stiftung (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2013, Publ. 1050085).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, André, von Herbetswil, in Hausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nydegger, Markus, von Schwarzenburg, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265)[CH-270.3.012.140-6], in Basel, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].
Numéro de publication: 936495, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Kantonsspital Baselland, in Liestal, CH-280.8.016.005-8, besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 144 vom 26.07.2012, Publ. 6786368).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwick, Peter, von Münchenstein, in Münchenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, André, von Herbetswil, in Hausen AG, Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mohler, Rudolf, von Thürnen, in Oberwil BL, Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer-Baumann, Alice, von Mosnang, in Grub AR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zimmerli, Prof. Dr. Werner, von Aarau, in Allschwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nydegger, Markus, von Schwarzenburg, in Bern, Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rolaz, Michael, von Gilly, in Münchenstein, Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6786368, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Kantonsspital Baselland, in Liestal, CH-280.8.016.005-8, Mühlemattstrasse 26, 4410 Liestal, Öffentlich-rechtliche Anstalt.
Zweck:
Gewährleistung der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung durch den Betrieb von drei akut-somatischen Spitälern an den Standorten Liestal, Bruderholz und Laufen mit stationären und ambulanten Angeboten. Ebenso werden gemeinwirtschaftliche Leistungen erbracht und im Rahmen von Leistungsvereinbarungen mit Hochschulen zur universitären Lehre und Forschung beigetragen.
Rechtsgrundlage:
Spitalgesetz des Kantons Basel-Landschaft vom 17.11.2011 (GS 37.0867), welches vom Regierungsrat am 20.03.2012 rückwirkend auf den 01.01.2012 in Kraft gesetzt wurde.
Organisation:
Verwaltungsrat von 7 - 9 Mitgliedern, Vorsitz der Geschäftsleitung und Revisionsstelle.
Mittel:
Einnahmen aus der Leistungserstellung, Eigenleistungen, Zinserträge.
Weitere Adresse:
Rheinstrasse 26, 4410 Liestal.
Weitere Adresse:
Bruderholz, 4101 Bruderholz.
Weitere Adresse:
Lochbruggstrasse 39, 4242 Laufen.
Eingetragene Personen:
Völlmin, Dr. Dieter, von Ormalingen, in Lausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherrer-Baumann, Alice, von Mosnang, in Grub AR, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey Kuttler, Isabel, von Basel und Laufen, in Muttenz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hansen, Wilhelm, von Servion, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marelli, Dr. Renato, von Basel, in Biel-Benken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmerli, Prof. Dr. Werner, von Aarau, in Allschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwick, Peter, von Münchenstein, in Münchenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Heinz, von Oberdorf BL, in Lausen, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebi, Jürg, von Oberburg, in Sempach, Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, André, von Herbetswil, in Hausen AG, Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mohler, Rudolf, von Thürnen, in Oberwil BL, Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anceschi, Remo, von Diepflingen, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Finanzkontrolle des Kantons Basel-Landschaft (CH-280.8.011.192-2), in Liestal, Revisionsstelle.