Renseignements sur Claudia Huber-Schroth
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Claudia Huber-Schroth
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004677474, Registre du commerce Zurich, (20)
Data-Horse GmbH, in Eglisau, CHE-109.298.846, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2014, S.0, Publ. 1567397).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber-Schroth, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Rafz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: 3118156, Registre du commerce Berne, (36)
damig GmbH, bisher in Eglisau, CH-020.4.027.163-4, Erbringung von Informatik-Dienstleistungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2004, S. 20, Publ. 2322472).
Statutenänderung:
12.11.2005.
Sitz neu:
Lengnau BE.
Domizil neu:
c/o Erich Stählin, Oelestrasse 26, 2543 Lengnau bei Biel.
Zweck:
Informatik-Dienstleistungen, Beratung und Schulung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 24'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
brieflich oder fernschriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber-Schroth, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brupbacher, Werner, von Basel, in Breitenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--];
Stählin, Erich, von Heitenried, in Lengnau bei Biel (Lengnau BE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--];
Lutscher, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--];
Näther, Heinz-Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Uhldingen-Mühlhofen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--];
Schmutz, Thomas, von Wald BE, in Oberengstringen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-- [bisher: von Zimmerwald].
Numéro de publication: 1067224, Registre du commerce Zurich, (20)
damig GmbH, in Eglisau, Wasterkingerweg, 8193 Eglisau.
Postadresse:
damig GmbH, Postfach 30, 8193 Eglisau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
5.05.2003.
Zweck:
Informatik-Dienstleistungen, Beratung und Schulung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 24'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Huber-Schroth, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Stählin, Erich, von Heitenried, in Lengnau BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Brupbacher, Werner, von Basel, in Breitenbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Lutscher, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Näther, Heinz-Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Uhldingen-Mühlhofen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Schmutz, Thomas, von Zimmerwald, in Oberengstringen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.