Renseignements sur Roland Peter Huber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roland Peter Huber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005343194, Registre du commerce Lucerne, (100)
Prinze GmbH, in Luzern, CHE-109.088.332, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2019, Publ. 1004770978).
Firma neu:
Prinze GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 17.11.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Roland Peter, von Unterlunkhofen, in Bonstetten, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005017270, Registre du commerce Thurgovie, (440)
SMART CHOICE CONSULTING GmbH, bisher in Oberrohrdorf, CHE-100.961.294, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2018, Publ. 4354539).
Statutenänderung:
23.10.2020.
Sitz neu:
Frauenfeld.
Domizil neu:
Scheuchenstrasse 49, 8500 Frauenfeld.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Dienstleistungen: Buchführung/Treuhand/Revision für KMU-Betriebe, allgemeine Consulting-Dienstleistungen (Projektmanagement) sowie Dienstleistungen im E-Business Bereich (Internet-Solutions). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Roland, von Unterlunkhofen, in Ferndale (ZA), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Seidel-Förster, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Oberrohrdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier-Stöckli, Dana, von Schwarzenburg, in Frauenfeld, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004952618, Registre du commerce Zurich, (20)
Sharp Electronics (Schweiz) AG, in Rüschlikon, CHE-105.976.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2019, Publ. 1004649794).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertschinger, Daniel, von Fischenthal, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meuli, Bettina Nadia, von Nufenen, in Mellingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Roland, von Unterlunkhofen, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien.