Renseignements sur Jean-Pierre Huber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jean-Pierre Huber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1148289, Registre du commerce Argovie, (400)
Pensionskasse der Rockwell Automation AG, in Aarau, CHE-109.742.864, Stiftung (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2013, Publ. 7169140).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Jean-Pierre, von Oberwil-Lieli, in Oftringen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merki, Jürg, von Würenlingen, in Suhr, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mania, Hans-Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Stein AG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6241880, Registre du commerce Berne, (36)
Huber + Coester GmbH, in Thunstetten, CH-053.4.000.254-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2007, S. 3, Publ. 3941998).
Statutenänderung:
29.06.2011.
Firma neu:
Gipserei und Malerei W. Fuchs GmbH.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Malerei und Gipserei sowie die Behandlung, Bearbeitung und Erstellung von Fassaden und Isolationen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, errichten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 29.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Coester-Huber, Adelheid, von Zürich und Oberwil-Lieli, in Wimmis, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Huber, Jean-Pierre, von Oberwil-Lieli, in Oftringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Werner, von Malters, in Roggwil BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Numéro de publication: 5667338, Registre du commerce Argovie, (400)
Pensionskasse der Rockwell Automation AG, in Aarau, CH-400.7.905.128-4, Stiftung (SHAB Nr. 80 vom 25.04.2008, S. 2, Publ. 4448142).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Röthlisberger, Rudolf, von Bowil, in Biberstein, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Robert, von Wolfwil, in Kappel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berchtold, Urs, von Giswil, in Suhr, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Jean-Pierre, von Oberwil-Lieli, in Oftringen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richner, Robert, von Gränichen, in Gränichen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.