Renseignements sur Yvonne Huber-Burkhalter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Yvonne Huber-Burkhalter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006032919, Registre du commerce Zurich, (20)
medadviser gmbh, in Wetzikon (ZH), CHE-101.167.637, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2023, Publ. 1005645106).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber-Burkhalter, Yvonne, von Remigen, in Hinwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bäretswil].
Numéro de publication: HR02-1005412139, Registre du commerce Zurich, (20)
rh medadviser gmbh, in Uster, CHE-101.167.637, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2014, S.0, Publ. 1394627).
Statutenänderung:
09.02.2022.
Firma neu:
medadviser gmbh.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roos, Bernhard, von Kaltbrunn, in Uster, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber-Burkhalter, Yvonne, von Remigen, in Bäretswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 1394627, Registre du commerce Zurich, (20)
RR Medadviser GmbH, in Uster, CHE-101.167.637, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2010, S. 28, Publ. 5536194).
Statutenänderung:
06.03.2014.
Firma neu:
rh medadviser gmbh.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung von natürlichen und juristischen Personen, welche im Gesundheitsbereich tätig sind, insbesondere in juristischen, steuerlichen und oekonomischen Belangen. Sie kann Vertretungen übernehmen, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann auch Wertschriften und Liegenschaften erwerben, belasten, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reck, Rudolf, von Safenwil, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber-Burkhalter, Yvonne, von Remigen, in Bäretswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Roos, Bernhard, von Kaltbrunn, in Uster, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].