Renseignements sur Brigitte Huber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Brigitte Huber
Participations
Dernières notifications FOSC pour Brigitte Huber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005737902, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
B. Leutenegger AG, in Lichtensteig, CHE-107.105.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2021, Publ. 1005322097).
Statutenänderung:
06.04.2023.
Sitz neu:
Wattwil.
Domizil neu:
Amtwis 3639, 9620 Lichtensteig.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösch, Bruno, von Ebnat-Kappel, in Lichtensteig, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bösch, Margrit, von Ebnat-Kappel und Wald BE, in Lichtensteig, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bösch, Bettina, von Ebnat-Kappel, in Lichtensteig, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Richard Walter, von Wigoltingen, in Ottoberg (Märstetten), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Huber, Brigitte, von Wigoltingen, in Ottoberg (Märstetten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Huber, Melanie, von Wigoltingen, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmalz, Adrian Stefan, von Meinisberg, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meile, Lukas Maximilian, von Fischingen, in Bischofszell, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004813598, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Enderli AG, in Uzwil, CHE-105.479.679, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 31.12.2014, S.0, Publ. 1909729).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enderli, Pascal, von Amriswil, in Henau (Uzwil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Enderli, Paul, von Amriswil, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Richard Walter, von Wigoltingen, in Ottoberg (Märstetten), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmalz, Adrian Stefan, von Meinisberg, in Weinfelden, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Huber, Brigitte, von Wigoltingen, in Ottoberg (Märstetten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Huber, Melanie, von Wigoltingen, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2428035, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Huber Umweltlogistik AG, in Weinfelden, CHE-107.104.434, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2015, Publ. 2256909).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Brigitte, von Wigoltingen, in Ottoberg (Märstetten), Mitglied, mit Einzelunterschrift.