Renseignements sur Michèle Holtz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Michèle Holtz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006098703, Registre du commerce Schwyz, (130)
M & S HOLTZ GmbH, in Freienbach, CHE-109.870.640, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2010, S.17, Publ. 5612918).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holtz, Michèle, von Eschenz, in Bellikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in Weisslingen];
Hungerbühler, Daniel, von Amriswil, in Bellikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Bassersdorf].
Numéro de publication: 1106894, Registre du commerce Lucerne, (100)
Millenium 2000 GmbH, in Emmen, Planung, Organisation und Durchführung von Anlässen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 18.03.1999, S. 1786).
Statutenänderung:
21.07.2003.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holtz, Sonja, von Eschenz, in Weisslingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Holtz, Michèle, von Eschenz, in Weisslingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--;
Schwarz, René, von Kirchlindach, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Raymond, von Oftringen, in La Neuveville, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Numéro de publication: 791706, Registre du commerce Schwyz, (130)
M & S HOLTZ GmbH, in Freienbach, Schwerzistrasse 36, 8807 Freienbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.12.2002.
Zweck:
Planung, Organisation und Durchführung von Anlässen;
kann sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Eingetragene Personen:
Holtz, Michèle, von Eschenz, in Weisslingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Holtz, Sonja, von Eschenz, in Weisslingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.