Renseignements sur Gianne Lucia Holmgren
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Gianne Lucia Holmgren
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005852831, Registre du commerce Zurich, (20)
FRUYTS GmbH, bisher in Baden, CHE-244.963.531, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2022, Publ. 1005540228).
Statutenänderung:
13.04.2023.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Industriestrasse 3, 8952 Schlieren.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holmgren, Gianne, schwedische Staatsangehörige, in Birrwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Baden];
Kovacevic, Milija, von Wettingen, in Birrwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baden].
Numéro de publication: HR02-1005540228, Registre du commerce Argovie, (400)
FRUYTS GmbH, in Baden, CHE-244.963.531, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2021, Publ. 1005361806).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holmgren, Gianne, schwedische Staatsangehörige, in Baden, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kovacevic, Milija, von Wettingen, in Baden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 4172655, Registre du commerce Berne, (36)
Verein Label STEP - fair trade Teppiche, in Bern, CHE-228.339.110, Verein (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, Publ. 2913811).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzmann, Stefan, von Zürich, in Zürich, Sekretär, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amrein, Christina Margaritha, von Rickenbach (LU), in Solothurn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holmgren, Gianne Lucia, schwedische Staatsangehörige, in Baden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
da Rivaz Kahamaile, Marie Sophie Hélène, von Sion, in Genève, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.