Renseignements sur Lorenz Peter Holinger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lorenz Peter Holinger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005419140, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
SanIng AG, in Liestal, CHE-197.849.442, Hammerweg 3, 4410 Liestal, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.02.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Ingenieurdienstleistungen im Bereich der Haustechnik, insbesondere im Bereich der Sanitärtechnik, sowie die damit zusammenhängende Fachkoordination. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 07.02.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rebmann, Simon Heinrich, von Liestal, in Lausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vojnovic, Stefan, von Binningen, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holinger, Lorenz Peter, von Liestal, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2976405, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Willy Holinger AG Haustechnik, in Liestal, CHE-105.812.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, Publ. 2932891).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holinger, Lorenz Peter, von Liestal, in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6989904, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Baugenossenschaft Gewerbeverein Liestal, in Liestal, CH-280.5.900.014-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2002, S. 5).
Firma neu:
Baugenossenschaft Gewerbeverein Liestal in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.11.2012 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o c/o Marco Pulver, Nebengasse 6, 4414 Füllinsdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grieder, Christian, von Rünenberg, in Bubendorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maag, Ernst, von Liestal, in Liestal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frey, Urs-Martin, von Liestal und Olten, in Rünenberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thür, Franz, von Altstätten, in Liestal, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holinger, Peter, von Liestal, in Liestal, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgin, Karl, von Buus und Liestal, in Liestal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zehntner-Strübin, Marianne, von Liestal, in Frenkendorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gaugler, Florian, von Nuglar-St. Pantaleon, in Lampenberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grieder-Spinnler, Denise, von Liestal und Rünenberg, in Thürnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pulver, Marco, von Rüeggisberg, in Füllinsdorf, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien].