Renseignements sur Charles Hofstetter Jun.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Charles Hofstetter Jun.
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1708843, Registre du commerce Berne, (36)
Hofstetter AG Flumenthal, in Attiswil, CHE-232.447.116, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2004, S. 5, Publ. 2605580).
mit Hauptsitz in:
Flumenthal.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-105.854.369.
Statuten Hauptsitz neu:
[Streichung des Statutendatums von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV.].
Registrierung Hauptsitz neu:
[Streichung des Eintragungsdatums von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Streichung des Zwecks von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d HRegV].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Streichung von Hans-Rudolf Hofstetter-Rikli, Charles Hofstetter-Henzi, Charles Hofstetter und Christian Hofstetter von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter-Rikli, Hans-Rudolf, von Langnau im Emmental, in Attiswil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hofstetter-Henzi, Charles, von Langnau im Emmental, in Attiswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hofstetter, Charles, von Langnau im Emmental, in Attiswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hofstetter, Christian, von Langnau im Emmental, in Wangen an der Aare, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2605580, Registre du commerce Berne, (36)
Hofstetter AG Flumenthal, in Attiswil, CH-053.9.007.416-4, Metall- und Rohrleitungsbau sowie Fabrikation, Montage und Revision von und Handel mit Tanks, Heizungen und Apparaten usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 225 vom 17.11.2000, S. 7823).
mit Hauptsitz in:
Flumenthal.
Statuten Hauptsitz neu:
16.11.2004 [bisher: Statuten Hauptsitz: 25.06.1996].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Charles, von Langnau im Emmental, in Attiswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident];
Hofstetter, Christian, von Langnau im Emmental, in Wangen an der Aare, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Attiswil].