Renseignements sur Ursula Hofmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ursula Hofmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1212705, Registre du commerce Zurich, (20)
LMK Lehrmittel GmbH, in Kleinandelfingen, CH-020.4.028.749-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2009, S. 37, Publ. 5403886).
Statutenänderung:
15.11.2013.
Stammkapital neu:
CHF 156'000.00 [bisher: CHF 132'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reimann, Hansruedi, von Zürich, in Wetzikon ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Werz, Albert, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Hofmann, Ursula, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegi, Peter, von Malters, in Mettmenstetten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Solèr, Marcel, von Lumnezia, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Lüthi, Felix, von Lauperswil, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Gabele, Heiner, von Bubikon, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Graf, Andreas, von St. Gallen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Köppen, Enno, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 5403886, Registre du commerce Zurich, (20)
LMK Lehrmittel GmbH, in Kleinandelfingen, CH-020.4.028.749-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2009, S. 20, Publ. 5252874).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Hansruedi, von Langnau im Emmental, in Schwyz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Açil, Semih, von St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caduff, Vital, von Breil/Brigels, in Kreuzlingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 [bisher:in Speicher];
Hofmann, Ursula, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Meier, André, von Seengen, in Lenzburg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Schenk, Silvian, von Uerkheim, in Windisch, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 [bisher:in Küttigen];
Deola, Beat, von Schlossrued, in Wetzikon ZH, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Registre du commerce Zurich, (20)
Agustoni Partner AG, in W i n t e r t h u r, Projektierung, Bauplanung, Bauausführung, Bauberatung und Bauleitung im Hochbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.1996, S. 7491).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Agustoni, Renate, von Winterthur, in Hagenbuch, mit Einzelunterschrift;
Hofmann, Ursula, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenni, Martin, von Homberg, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiscon Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: Meier, Bucher & Partner AG Steuerberatung, Unternehmensberatung, Revision, in Zürich].