Renseignements sur Silvia Hofer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Silvia Hofer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Silvia Hofer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004462949, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung PROGR, in Bern, CHE-114.899.891, Stiftung (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2017, Publ. 3848803).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hügli, Simon, von Brislach, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhardt Gautschi, Franziska Sabine, von Huttwil, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Silvia, von Signau, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2139491, Registre du commerce Zurich, (20)
IG ROTE FABRIK, in Zürich, CHE-107.997.436, Verein (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2013, Publ. 1202873). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Silvia, von Signau, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wille, Eva, von Oberiberg, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5756178, Registre du commerce Zurich, (20)
IG ROTE FABRIK, in Zürich, CH-020.6.900.233-1, Verein (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2005, S. 18, Publ. 3081764).
Statutenänderung:
10.06.2009.
Mittel neu:
Städtische Subventionen, Mitgliederbeiträge, Zuwendungen, Mieteinnahmen und Einnahmen aus aus dem Betrieb der IG Rote Fabrik. [bisher: Mittel: Städtische Subventionen, Mitgliederbeiträge, Zuwendungen, Mieteinnahmen und Einnahmen aus dem Betrieb der Roten Fabrik.].Organisation neu: Mitgliederversammlung, Vorstand von 7-9 Mitgliedern, Fabrikrat, Betriebsgruppe, Bereiche, Rechnungsrevisionsstelle, Schlichtungsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Urs, von Rüschlikon, in Kilchberg ZH, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neidhart, Mirjam Béatrice, von Basel, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Silvia, von Signau, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jagode, Dirk, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.