Renseignements sur Christian Hofer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Christian Hofer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Christian Hofer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005864259, Registre du commerce Berne, (36)
Numbers AG, in Bern, CHE-459.273.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2023, Publ. 1005667845).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Christian, von Jegenstorf, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmoker, Tobias, von Ringgenberg (BE), in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005823533, Registre du commerce Berne, (36)
Blink AG, in Bern, CHE-427.177.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2023, Publ. 1005710611).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Domenig, Benjamin, von Tamins, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofer, Christian, von Jegenstorf, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Köpp, Sebastian Niklaus, von Herdern, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005744780, Registre du commerce Berne, (36)
Driving Education Group AG, in Bern, CHE-366.001.517, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2023, Publ. 1005661941).
Statutenänderung:
14.03.2023. 02.05.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 129'641.00 [bisher: CHF 124'456.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 129'641.00 [bisher: CHF 124'456.00].
Aktien neu:
129'641 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 124'456 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 02.05.2023 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 299'961.43 verrechnet, wofür 3'111 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Domenig, Benjamin, von Tamins, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hofer, Christian, von Jegenstorf, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lekaj, Arben, von Matten bei Interlaken, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schmoker, Tobias, von Ringgenberg (BE), in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Köpp, Sebastian Niklaus, von Herdern, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.