Renseignements sur Andreas Hösli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Andreas Hösli
Participations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Hösli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004913822, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Tholus AG, in Basel, CHE-368.801.842, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2016, S.0, Publ. 3198271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hösli, Andreas, von Glarus, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schotten, Rolf, von Basel, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004788066, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Castellum AG, in Basel, CHE-453.484.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2014, S.0, Publ. 1771897).
Statutenänderung:
13.12.2019.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hösli, Andreas, von Glarus, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Ennenda und Glarus].
Numéro de publication: HR02-1004714731, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Tschudin AG Möbel- und Bauschreinerei, Basel, in Basel, CHE-221.646.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2018, Publ. 4416463).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hösli, Andreas, von Glarus, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schotten, Rolf, von Basel, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Inter Audit AG (CHE-107.430.394), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gebhardt, Daniel, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leibundgut, Bruno, von Affoltern im Emmental, in Birsfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Testor Treuhand AG (CHE-102.155.312), in Basel, Revisionsstelle;
Güldali, Deniz, von Basel, in Kaiseraugst, mit Kollektivunterschrift zu zweien.