Renseignements sur Dr. Hugues Höfer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Hugues Höfer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005085705, Registre du commerce Lucerne, (100)
Höfer Unternehmensbeteiligung AG, in Luzern, CHE-113.162.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2009, S.14, Publ. 5167442).
Firma neu:
Höfer Unternehmensbeteiligung AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 21.01.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höfer, Dr. Hugues, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6365782, Registre du commerce Lucerne, (100)
Höfer AG, in Meggen, CH-100.3.786.797-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2011, S. 0, Publ. 6139110).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höfer, Dr. Hugues, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Höfer-Habermann, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5976234, Registre du commerce Lucerne, (100)
Höfer AG, in Meggen, CH-100.3.786.797-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2008, S. 13, Publ. 4549338).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Bruno, von Erstfeld, in Flüelen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höfer, Dr. Hugues, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].