Renseignements sur Thomas Höchli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Höchli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005722986, Registre du commerce Argovie, (400)
Enics Unterstützungsfonds, in Untersiggenthal, CHE-109.811.904, Stiftung (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005418120).
Name neu:
Enics Unterstützungsfonds in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Avadis Vorsorge AG, Zollstrasse 42, Postfach 1077, 8005 Zürich Liquidationsadresse. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 22.02.2023 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Daniela, von Wittnau, in Gebenstorf, Präsidentin des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Füglistaler, Christoph, von Oberwil-Lieli, in Bremgarten (AG), Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ambauen, Walter, von Beckenried, in Kölliken, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Höchli, Thomas, von Klingnau, in Gebenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Maenza, Bernardo, italienischer Staatsangehöriger, in Murg (DE), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1005097199, Registre du commerce Argovie, (400)
Enics Pensionskasse, in Untersiggenthal, CHE-109.671.069, Stiftung (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2020, Publ. 1004964411).
Name neu:
Enics Pensionskasse in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 18.12.2020 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ambauen, Walter, von Beckenried, in Gipf-Oberfrick, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Füglistaler, Christoph, von Oberwil-Lieli, in Bremgarten (AG), Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Herzog, Daniela, von Wittnau, in Gebenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Höchli, Thomas, von Klingnau, in Gebenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jeck, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil (BL), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Maenza, Bernardo, italienischer Staatsangehöriger, in Murg (DE), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 3835787, Registre du commerce Argovie, (400)
Enics Unterstützungsfonds, in Untersiggenthal, CHE-109.811.904, Stiftung (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2015, Publ. 2410623).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Stefan, von Obersiggenthal, in Wettingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Solenthaler, Daniel, von Urnäsch, in Unterentfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Füglistaler, Christoph, von Oberwil-Lieli, in Bremgarten (AG), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Höchli, Thomas, von Klingnau, in Gebenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Raffin, Arnold, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.