Renseignements sur Anna Hochuli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Anna Hochuli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005810770, Registre du commerce Zurich, (20)
Verein Zentralwäscherei, in Zürich, CHE-131.462.325, Verein (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2021, Publ. 1005352746).
Statutenänderung:
14.01.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hochuli, Anna, von Reitnau, in Zürich, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lampros, Panajota, genannt Panni, von Zürich, in Zürich, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlumberger, Cathrine, von Muotathal, in Zürich, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gysling, Samina, von Zürich, in Zürich, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knöpfel, Christian, von Hundwil, in Zürich, Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer, Nicolas, von Ferenbalm, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jedele, Dominic, von Basel, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mosbacher, Céline, von Altendorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005352746, Registre du commerce Zurich, (20)
Verein Zentralwäscherei, in Zürich, CHE-131.462.325, Neue Hard 12, 8005 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
26.03.2019. 21.10.2019. 15.12.2019. 09.05.2021. 23.09.2021. 07.11.2021.
Zweck:
Der Verein betreibt einen nicht-kommerziellen Kulturraum in Zürich. Der Verein ist nicht gewinnstrebig. Jede Ausschüttung von Gewinnen, Tantiemen oder anderen Erfolgsbeteiligungen ist ausgeschlossen.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge;
Beiträge der öffentlichen Hand;
Einnahmen aus den Aktivitäten, Spenden;
Darlehen;
sonstige Einnahmen.
Eingetragene Personen:
Brügger, Philippe, von Frutigen, in Zürich, Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hochuli, Anna, von Reitnau, in Zürich, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Lars, von Stäfa, in Zürich, Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lampros, Panajota, genannt Panni, von Zürich, in Zürich, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlumberger, Cathrine, von Muotathal, in Zürich, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strauss, Naomi, genannt Kumi, von Meggen, in Luzern, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.