Renseignements sur Walter Hobi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Walter Hobi
Dernières notifications FOSC pour Walter Hobi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6094014, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Natur Art GmbH, in Sevelen, CH-320.4.044.925-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2009, S. 19, Publ. 5125460).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hobi, Walter, von Mels, in Sevelen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5125460, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Natur Art GmbH, in Sevelen, CH-320.4.044.925-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2002, S. 10, Publ. 579730). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 27.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hobi, Walter, von Mels, in Sevelen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Eckmann, Rinaldo, von Vitznau, in Sevelen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 34'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4459806, Registre du commerce Zoug, (170)
Tervitara AG, in Zug, CH-170.3.031.939-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2008, S. 16, Publ. 4392740).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Planta, Flurin, von Susch, in Zuoz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hobi, Walter, von Mels, in Sevelen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmidt, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Herisau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.