Renseignements sur Ferdinand Hiltbrunner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ferdinand Hiltbrunner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005419891, Registre du commerce Berne, (36)
Gasthof Bären Sumiswald AG, in Sumiswald, CHE-102.490.064, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2019, Publ. 1004685888).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HRT Revisions AG (CHE-498.895.937), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiltbrunner, Stefan, von Wyssachen, in Sumiswald, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hiltbrunner, Karin, von Wyssachen, in Eriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hiltbrunner-Höfler, Susanna, von Wyssachen, in Zäziwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hiltbrunner, Ferdinand, von Wyssachen, in Eriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gastroconsult AG (CHE-284.424.401), in Bern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2012250, Registre du commerce Berne, (36)
Gasthof Bären Sumiswald AG, in Sumiswald, Betrieb und Organisation von Hotel-, Restaurant- und Gastwirtschaftsbetrieben, Uebernahme und Führung von Betrieben der Touristik im weitesten Sinne, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2002, S. 3, Publ. 613034).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiltbrunner, Ferdinand, von Wyssachen, in Eriswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zäziwil, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Hiltbrunner, Stefan, von Wyssachen, in Sumiswald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Registre du commerce Berne, (36)
Gasthof Bären Sumiswald AG, in Sumiswald, Marktgasse1, 3454 Sumiswald, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statuten:
24.06.1997.
Zweck:
Betrieb und Organisation von Hotel-, Restaurant- und Gastwirtschaftsbetrieben, Übernahme und Führung von Betrieben der Touristik im weitesten Sinne;
insbesondere Übernahme des Landgasthofs Bären in Sumiswald. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.
Aktienkapital:
Fr.400000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.400000.
Aktien:
400 Namenaktien zu Fr.1000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme gemäss Sacheinlagevertrag vom 24.06.1997 und Bilanz per 01.01.1997: Aktiven von Fr.2749048.20 und Passiven von Fr.1573420.95 der Einzelfirma "Ferdinand Hiltbrunner, Landgasthof Bären", in Sumiswald, zum Preis von Fr.1175627.25, wofür 400 Namenaktien zu Fr.1000 ausgegeben und dem Sacheinleger Fr.775627.25 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Namenaktionäre:
SHAB oder schriftlich. Eingetragene Personen. Hiltbrunner, Ferdinand, von Wyssachen, in Zäziwil, VR-Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hiltbrunner-Höfler, Susanna, von Wyssachen, in Zäziwil, VR-Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hiltbrunner, Karin, von Wyssachen, in Eriswil, VR-Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hiltbrunner, Stefan, von Wyssachen, in Sumiswald, VR-Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hospes AG Revisionsgesellschaft für das Hotel- & Gastgewerbe, in Bern, Revisionsstelle.