Renseignements sur Roger Hertel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Roger Hertel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005118727, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft Swissconsultants.ch, in Bern, CHE-105.166.364, Genossenschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2020, Publ. 1004838936).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hertel, Roger, von Rüeggisberg, in Gretzenbach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imsand, Christoph, von Obergoms, in Ried-Brig, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ciapparelli, Raphael Curt, von Zürich, in Langenthal, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3947611, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft Swissconsultants.ch, in Langenthal, CHE-105.166.364, Genossenschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2017, Publ. 3357469).
Statutenänderung:
27.10.2017.
Sitz neu:
Lyss.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 7, 3250 Lyss.
Weitere Adressen:
Postfach 28, 3250 Lyss.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe gemäss Art. 828 OR und im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Schweiz, insbesondere der Konkurrenzfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen und ihrer Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor die Förderung der Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich gemeinsamer Marketing-Aktivitäten (Internet Homepage, Newsletter, Publikationen, Seminare, PR usw.), Informatik-Infrastruktur und -Dienstleistungen sowie der gemeinsamen Entwicklung und Kommunikation von Produkten. Die Mitglieder verpflichten sich zur Erfüllung gemeinsam festgelegter Standards. Die Genossenschaft kann Grundstücke erwerben oder veräussern sowie Häuser aller Art bauen, erwerben, verwalten oder vermieten. Auch der Verkauf von Grundstücken oder Teilen davon ist ihr erlaubt. Ebenso kann sie sich an juristischen Personen beteiligen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung: ohne]. [gestrichen: Nachschusspflicht: ohne].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Leistungen: Jeder Genossenschafter hat mindestens einen Anteilschein zu übernehmen].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: durch gewöhnlichen oder eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gafner, Oliver, von Beatenberg, in Langenthal, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hertel, Roger, von Rüeggisberg, in Gretzenbach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schläppi, Sarah, von Guttannen, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6001148, Registre du commerce Soleure, (241)
Triloga AG, in Olten, CH-249.3.001.656-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2009, S. 16, Publ. 4897840).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hertel, Roger, von Rüeggisberg, in Erlinsbach AG, mit Einzelunterschrift.