Renseignements sur Iwan Herger-Stadler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Iwan Herger-Stadler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1909265, Registre du commerce Uri, (120)
Herger Küchen AG, in Altdorf UR, CHE-114.613.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2012, Publ. 6981438).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Rolf, von Wassen, in Bürglen UR, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herger-Stadler, Iwan, von Spiringen, in Altdorf UR, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5192214, Registre du commerce Uri, (120)
Herger Küchen AG, in Altdorf UR, CH-120.3.000.012-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2008, S. 22, Publ. 4767780).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herger, Rolf, von Spiringen, in Rotkreuz (Risch), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herger-Stadler, Iwan, von Spiringen, in Altdorf UR, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4767780, Registre du commerce Uri, (120)
Herger Küchen AG, in Altdorf UR, CH-120.3.000.012-6, Steinmattstrasse 1, 6460 Altdorf UR, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.12.2008.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Unternehmens im Bereich Küchenbau, -planung und -verkauf sowie Schreinerei und Innenausbau. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland zu beteiligen und Grundeigentum zu erwerben und zu veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
1'200 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 01. Dezember 2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Herger, Rolf, von Spiringen, in Rotkreuz (Risch), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Herger-Bucher, Armin, von Spiringen, in Attinghausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Herger-Stadler, Iwan, von Spiringen, in Altdorf UR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.