Renseignements sur Michael Heppner
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Michael Heppner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004618893, Registre du commerce Zoug, (170)
Steps Ahead GmbH, in Zug, CHE-109.693.214, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2016, S.0, Publ. 2631343).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heppner, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Kaufbeuren (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Knonau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Novak, David, slowenischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2631343, Registre du commerce Zoug, (170)
Steps Ahead GmbH, in Steinhausen, CHE-109.693.214, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2009, S. 27, Publ. 4821936).
Statutenänderung:
15.01.2016.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Chamerstrasse 172, 6300 Zug.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heppner, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Knonau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Wallisellen].
Numéro de publication: 4050484, Registre du commerce Zoug, (170)
Steps Ahead GmbH, in Steinhausen, CH-509.4.007.497-3, Entwicklung von Software sowie Projektconsulting, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2006, S. 17, Publ. 3610746).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vandoni, Berta, von Locarno, in Solduno, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heppner, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Wallisellen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.00 [bisher: in Kaufbeuren (DE)].