Renseignements sur Oliver Henke
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Oliver Henke
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005243784, Registre du commerce Berne, (36)
NOA Group AG, in Steffisburg, CHE-375.863.357, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005172811).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henke, Oliver, von Biel/Bienne, in Reutigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numéro de publication: HR02-1004905847, Registre du commerce Berne, (36)
NOA Group AG, bisher in Zürich, CHE-375.863.357, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2019, Publ. 1004674057).
Statutenänderung:
29.05.2020.
Sitz neu:
Steffisburg.
Domizil neu:
Jungfraustrasse 8, 3612 Steffisburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Dillen, René Antonius Elisabeth Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Zutphen (NL), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebs, Beat, von Wattenwil, in Reutigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Henke, Oliver, von Biel/Bienne, in Reutigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004658780, Registre du commerce Zurich, (20)
NOA Group AG, in Zürich, CHE-375.863.357, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2016, S.0, Publ. 3026973).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Djurdjevic, Ivica, serbischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zampetta De Luca, Goffredo, italienischer Staatsangehöriger, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henke, Oliver, von Biel/Bienne, in Reutigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.