Renseignements sur Lilian Heimgartner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lilian Heimgartner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005675557, Registre du commerce Argovie, (400)
IBB Energie AG, in Brugg, CHE-238.251.882, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019, Publ. 1004784277).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimgartner, Lilian, von Zug, in Gebenstorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden].
Numéro de publication: HR02-1004876041, Registre du commerce Argovie, (400)
Elektrizitäts-Genossenschaft Riniken (EGR), in Riniken, CHE-103.369.695, Genossenschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2019, Publ. 1004630660).
Statutenänderung:
22.01.2020.
Zweck neu:
Gewährleistung eines sicheren, leistungsfähigen und effizienten Verteilnetzes zur Durchleitung (Transport) von elektrischer Energie, die Organisation der Netznutzung, die Bereitstellung der benötigten Reserveleitungskapazität und die Sicherstellung der technischen und betrieblichen Anforderungen für den Netzbetrieb;
die jederzeitige Versorgung der Kunden in der Gemeinde Riniken mit der gewünschten Menge an Elektrizität in der erforderlichen Qualität und zu angemessenen Preisen;
das Angebot umfasst auch nachhaltige Produkte;
dabei werden, soweit möglich, zertifizierte Anlagen aus dem Versorgungsgebiet berücksichtigt;
die lokale Verteilung von Elektrizität und die sparsame, effiziente Nutzung der Elektrizität zu unterstützen sowie den Kunden die Kontrolle der verbrauchten Energie zu ermöglichen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Ulrich, von Wynigen, in Obersiggenthal, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Jörg, von Untersiggenthal, in Riniken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Niederer, Johannes Lukas, von Trimmis, in Riniken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Obrist, Markus, von Brugg und Riniken, in Riniken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimgartner, Lilian, von Zug, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfiffner, Eugen, von Mels, in Mägenwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ramuz, Philippe, von Sullens, in Birr, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zebert, Ralph, von Bauma, in Mägenwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-0004447694, Registre du commerce Argovie, (400)
IBB Strom AG, in Brugg, CHE-109.261.501, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2018, Publ. 4414031).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthy, Andrea, von Schöftland, in Buchs (AG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heimgartner, Lilian, von Zug, in Baden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.