Renseignements sur Esther Hegner Mächler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Esther Hegner Mächler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2334353, Registre du commerce Schwyz, (130)
Berichtigung des im SHAB Nr. 158 vom 18.8.2015, publizierten TR-Eintrags Nr. 4'193 vom 13.8.2015Mächler Reisen und Transporte AG, in Schübelbach, CHE-110.102.921, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2015, Publ. 2326443).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegner Mächler, Esther, von Galgenen, in Galgenen, mit Einzelunterschrift [nicht: in Vorderthal]. .
Numéro de publication: 2326443, Registre du commerce Schwyz, (130)
Mächler Reisen und Transporte AG, in Schübelbach, CHE-110.102.921, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2008, S. 17, Publ. 4741436).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mächler, Johann (1925), von Vorderthal, in Vorderthal, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mächler, Johannes, von Vorderthal, in Vorderthal, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mächler, Johannes (1970), Präsident und Delegierter mit Einzelunterschrift];
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner (CHE-102.292.601), in Schwyz, Revisionsstelle [bisher: Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner (CH-130.0.000.585-9)];
Hegner Mächler, Esther, von Galgenen, in Vorderthal, mit Einzelunterschrift.