Renseignements sur Tanja Irina Hauswirth
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Tanja Irina Hauswirth
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2433362, Registre du commerce Berne, (36)
LAYUP GMBH, in Bern, CH-035.4.029.591-4, Handel mit Textilien, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2001, S. 5510).
Statutenänderung:
9.07.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauswirth, Tanja Irina, von Oeschgen, in Hägendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klaus, Michael, von Niederhelfenschwil, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Tanner, Sandro, von Eriswil, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Imdorf, Daniel Yannick, von Hasliberg, in Mühlethurnen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Klaus, Stephan, von Niederhelfenschwil, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.
Registre du commerce Berne, (36)
LAYUP GMBH, in Bern, Gerechtigkeitsgasse 12, 3011 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
7.06.2001.
Zweck:
Handel mit Textilien;
sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundeigentum erwerben.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Hauswirth, Tanja Irina, von Oeschgen, in Hägendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Klaus, Michael, von Niederhelfenschwil, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000. --.
Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
K.O. Kings Organisation GmbH, in B a s e l, Farben und Textilien usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 09.09.1998, S. 6239).
Firma neu:
K.O. Kings Organisation GmbH in Liq. Auflösung der Gesellschaft durch Gesellschafterversammlung vom 28.02.2000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauswirth, Tanja Irina, von Oeschgen, in Untersiggenthal, Gesellschafterin, Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.- [bisher: in Baden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Knezevic, Darko, kroatischer Staatsangehöriger, in Untersiggenthal, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.- [bisher: in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Caglar, Arsal, von Basel, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].