Renseignements sur Johannes Karl Hauser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Johannes Karl Hauser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004648224, Registre du commerce Thurgovie, (440)
IHK Immobilien AG, in Wilen (TG), CHE-417.908.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2015, S.0, Publ. 2209527).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Kerstin, von Häggenschwil, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Johannes Karl, von Häggenschwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6532068, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
ifp sankt gallen ag, in St. Gallen, CH-320.3.018.443-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2009, S. 12, Publ. 5342246).
Statutenänderung:
27.01.2012.
Zweck neu:
Unternehmens-, Finanz- und Versicherungsberatung, Vermittlung von Versicherungen sowie Erbringung von kommerziellen und administrativen Dienstleistungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktien neu:
90 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Johannes genannt Hannes, von Häggenschwil, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Peter, von St. Gallen, in Niederteufen (Schlatt-Haslen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von St. Gallen und Wartau, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kuhn, Peter, von St. Gallen, in Teufen AR, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von St. Gallen und Lütisburg, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst, Otto, von Luthern, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ledergerber, Bruno, von Waldkirch, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Waldkirch und Andwil SG, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 6460068, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
ifp suisse gmbh, in St. Gallen, CH-320.4.060.373-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2009, S. 12, Publ. 5220080).
Statutenänderung:
06.12.2011.
Firma neu:
blvs gmbh.
Domizil neu:
St.Georgen-Strasse 190, 9011 St. Gallen.
Zweck neu:
Die Unternehmens-, Finanz- und Versicherungsberatung, die Vermittlung von Versicherungen sowie die Erbringung von diversen Dienstleistungen im In- und Ausland, insbesondere im musikalischen Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Johannes genannt Hannes, von Häggenschwil, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Müller, Peter, von St. Gallen und Wartau, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Kuhn, Peter, von St. Gallen und Lütisburg, in Teufen AR, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüppi, Gabriela, von Eschenbach SG, in St. Gallen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 28 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Ledergerber, Bruno, von Waldkirch und Andwil SG, in St. Gallen, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien, ohne Stammanteil].