Renseignements sur Philipp Hansen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Philipp Hansen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006060793, Registre du commerce Berne, (36)
Bold AG Kommunikationsagentur, in Bern, CHE-114.889.639, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2022, Publ. 1005564834).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mesot, Marco, von La Verrerie, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hansen, Philipp, von Interlaken, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Adler, Moritz, von Basel, in Gümligen (Muri bei Bern), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Binggeli, Lukas, von Schwarzenburg, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004911614, Registre du commerce Berne, (36)
Bold AG Kommunikationsagentur, in Bern, CHE-114.889.639, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2018, Publ. 1004508446).
Statutenänderung:
10.06.2020.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Formeldrei GmbH, in Bern (CHE-109.851.306), gemäss Fusionsvertrag vom 10.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 1'403'802.28 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 391'376.90 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft erhalten 80 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 80'000.00 erhöht.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 120 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründer vom 15.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mesot, Marco, von La Verrerie, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hansen, Philipp, von Interlaken, in Bern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Adler, Moritz, von Basel, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
AAA services Treuhand GmbH (CHE-107.385.138), in Bern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2913719, Registre du commerce Berne, (36)
Bold Werbung GmbH, in Bern, CHE-114.889.639, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2009, Publ. 5049452).
Statutenänderung:
17.06.2016. 03.06.2016. Vor der Umwandlung wurde das bisherige Stammkapital von CHF 21'000.00 um CHF 99'000.00 auf CHF 120'000.00 erhöht.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 03.06.2016 und Bilanz per 31.12.2015 mit Aktiven von CHF 859'773.35 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 308'583.35 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 120 voll liberierte Namenaktien zu nom. je CHF 1'000.00.
Firma neu:
Bold AG Kommunikationsagentur.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00.
Aktien neu:
120 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hansen, Philipp, von Interlaken, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ganarin, Lindo, von Schwarzenburg, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wahlern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Niederberger, Tino, von Uezwil, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schatzmann, Simon, von Windisch, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.