Renseignements sur Yvonnick Haldemann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Yvonnick Haldemann
Numéro de publication: HR02-1005432292, Registre du commerce Berne, (36)
Etienne Chavanne Moutier S.A., à Moutier, CHE-107.200.204, société anonyme (No. FOSC 127 du 03.07.2020, Publ. 1004927697).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Haldemann, Yvonnick, de Eggiwil, à Rebeuvelier (Courrendlin), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Leuenberger, Daniel, de Rüderswil, à Moutier, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux].
Numéro de publication: HR02-1004927697, Registre du commerce Berne, (36)
Etienne Chavanne Moutier S.A., à Moutier, CHE-107.200.204, société anonyme (No. FOSC 24 du 03.02.2011, p.4, Publ. 6015582).
Nouvelle adresse:
Rue du Crêt 34, 2740 Moutier.
Inscription ou modification de personne(s):
Leuenberger, Daniel, de Rüderswil, à Moutier, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Haldemann, Yvonnick, de Eggiwil, à Rebeuvelier (Courrendlin), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Rebeuvelier, administrateur, avec signature collective à deux].
Numéro de publication: 1355079, Registre du commerce Jura, (670)
Etienne Chavanne S.A., succursale de Porrentruy, à Porrentruy, CHE-332.019.353, succursale (No. FOSC 188 du 28.09.2007, p. 9, Publ. 4131430), avec siège principal à Rebeuvelier.
Nouveau numéro d'identification du siège principal:
CHE-100.631.135.
Date des nouveaux statuts du siège principal:
[biffé].
Nouvelle inscription au RC du siège principal:
[biffé] [précédemment: Inscription au registre du commerce du siège principal: 02.11.1981].Nouveau but du siège principal: [biffé].
Nouvelles dispositions pour la succursale:
[Les informations relatives aux personnes disposant d'un pouvoir de représentation pour toute l'entreprise sont radiées conformément à l'art. 110 al. 1 lit. e ORC, à la suite de la modification du droit du Registre du commerce].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Haldemann, Yvonnick, de Eggiwil, à Rebeuvelier, administrateur unique, avec signature individuelle.