Renseignements sur Flamur Hajdaraj
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Flamur Hajdaraj
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005493871, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
GeoSafety AG, bisher in Othmarsingen, CHE-243.259.139, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4050359).
Statutenänderung:
01.06.2022.
Firma neu:
Auro Bau AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf und die Verwaltung von Immobilien sowie die Erbringung von Generalunternehmerdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kündig, Christoph, von Othmarsingen, in Othmarsingen, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Kündig, Sibylle, von Othmarsingen, in Othmarsingen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hajdaraj, Valon, kosovarischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hajdaraj, Flamur, kosovarischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1004922941, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Lounge63 Hajdaraj, in St. Gallen, CHE-268.071.741, Rorschacher Strasse 239, 9016 St. Gallen, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Führung von Imbissen, Shisha Bars, Gastwirtschaftsbetrieben und Lebensmittelläden, Verkauf von und Handel mit allen Waren für den Gastronomiebereich, Handel mit und Verkauf von Getränken und Lebensmittel aller Art, Handel mit und Verkauf von Zigaretten und Zigarren, Betrieb von Zigarettenautomaten, Verkauf von und Handel mit Waren aller Art.
Eingetragene Personen:
Hajdaraj, Flamur, kosovarischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3634329, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Mega Hoch & Tiefbau GmbH, in Oberuzwil, CHE-196.487.655, Wilerstrasse 25, 9242 Oberuzwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.07.2017.
Zweck:
Projektierung, Planung und Ausführung von Hoch- und Tiefbauten, Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen im Bereich Bau sowie Handel mit Bau- und Baunebenprodukten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.06.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hajdaraj, Flamur, kosovarischer Staatsangehöriger, in Oberuzwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.