Renseignements sur Alfons Hänggi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alfons Hänggi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4761780, Registre du commerce Soleure, (241)
IGZ Industrie- + Gewerbezentrum AG Meltingen, in Meltingen, CH-261.3.000.173-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2005, S. 12, Publ. 2872256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänggi, Alfons, von Nunningen, in Nunningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand für das Baugewerbe AG, in Reinach BL, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ONLINE TREUHAND AG, in Reinach BL (CH-280.9.918.274-0), Revisionsstelle;
Gigandet, Marco, von Les Genevez JU, in Nunningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4615978, Registre du commerce Soleure, (241)
GIZ Gewerbe- + Industriezentrum AG, in Nunningen, CH-261.3.000.140-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.1995, S. 4940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trutmann, Eduard, von Küssnacht am Rigi, in Nunningen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänggi, Alfons, von Nunningen, in Nunningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menth, Dr. Willy, von Nunningen und Mümliswil-Ramiswil und Basel, in Nunningen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Gerster, Martin, von Gelterkinden, in Nunningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loosli, Ernst, von Eriswil, in Nunningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Soleure, (241)
Alfons Hänggi GmbH, in Nunningen, Ausführung von Gipserarbeiten sowie sämtliche damit zusammenhängenden Arbeiten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2001, S. 2550).
Statutenänderung:
28.02.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänggi, Alfons, von Nunningen, in Nunningen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 59'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänggi, Roland, von Nunningen, in Nunningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 60'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--].