Renseignements sur Martin Peter Häberli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Martin Peter Häberli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3018007, Registre du commerce Zurich, (20)
Stutz Druck AG, in Wädenswil, CHE-104.019.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2014, Publ. 1416847).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erni, Heinrich, von Pfäffikon, in Habsburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Häberli, Martin Peter, von Flurlingen, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuber, Kurt, von Törbel, in Zumikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-327.753.565), in Grenchen, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-254.9.000.021-9)].
Numéro de publication: 7096512, Registre du commerce Zurich, (20)
Stutz Druck AG, in Wädenswil, CH-020.3.020.357-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2012, Publ. 6870568).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häberli, Martin Peter, von Flurlingen, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5168808, Registre du commerce Zurich, (20)
Vereinigung zur Werbung für Schweizer Papier, in Zürich, CH-020.5.901.535-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2009, S. 32, Publ. 5046652).
Firma neu:
Vereinigung zur Werbung für Schweizer Papier in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Association pour la diffusion du papier suisse en liquidation). Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.05.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritz, Max, von Zürich, in Zürich, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häberli, Martin, von Flurlingen, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].