Renseignements sur Christian Haberzeth
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christian Haberzeth
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1160533, Registre du commerce Zurich, (20)
FAIRTRASA INTERNATIONAL AG, in Zollikon, CH-020.3.028.986-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2011, Publ. 6137892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haberzeth, Christian, von Niederhasli, in Boppelsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5216316, Registre du commerce Berne, (36)
Dihawag, in Biel/Bienne, CH-073.3.000.579-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2002, S. 3, Publ. 667128).
Statutenänderung:
23.06.2009.
Firma neu:
Dihawag AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Hartmetallwerkzeugen, Maschinenzubehör, sowie Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In-und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich (auch per elektronische Post).
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Asco Treuhand Büren, A. Schneider, in Büren an der Aare, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haberzeth, Christian, von Niederhasli, in Boppelsen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:in Buchs ZH];
Schlaginhaufen, Christoph, von Kesswil, in Lengnau bei Biel (Lengnau BE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
SEEWER TREUHAND AG (CH-073.3.003.530-7), in Brügg, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5199790, Registre du commerce Zurich, (20)
FAIRTRASA INTERNATIONAL AG, in Zollikon, CH-020.3.028.986-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2005, S. 16, Publ. 2973998).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Eduard, von Gossau ZH, in Maur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Küsnacht ZH];
Haberzeth, Christian, von Niederhasli, in Boppelsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Freienbach].