Renseignements sur Robert Haas
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Robert Haas
Participations
Dernières notifications FOSC pour Robert Haas
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7169384, Registre du commerce Berne, (36)
Ladenzenter Wiedlisbach GmbH, in Wiedlisbach, CH-053.4.015.131-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2011, Publ. 6307600).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haas, Robert, von Luzern und Pfaffnau, in St. Urban (Pfaffnau), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kloster-Metzgerei Haas AG (CH-100.3.786.438-8), in Pfaffnau, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Kloster-Metzgerei Haas AG (CH-100.3.786.438-8) und mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Mägli, Hans Ulrich, von Wiedlisbach und Oberbipp, in Wiedlisbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 850 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 1600 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Mägli, Sibylle Irma, von Wiedlisbach und Oberbipp, in Faulensee (Spiez), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mägli, Irma, von Wiedlisbach und Oberbipp, in Wiedlisbach, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 850 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 6749976, Registre du commerce Berne, (36)
Deli-Metzg & Denner-Satellit Bichsel & Haas, in Wiedlisbach, CH-053.2.006.087-2, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.1999, S. 4057).
Firma neu:
Deli-Metzg & Denner-Satellit Bichsel & Partner.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haas, Robert, von Luzern, in St. Urban (Gemeinde Roggliswil), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bichsel-Wolf, Margrith, von Neuenkirch und Sumiswald, in Walliswil bei Wangen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5714532, Registre du commerce Berne, (36)
Ladenzenter Wiedlisbach GmbH, in Wiedlisbach, CH-053.4.015.131-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2003, S. 4, Publ. 948354).
Statutenänderung:
16.06.2010.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Ladenzentrums mit Wohn- und Geschäftsräumen in Wiedlisbach. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kloster-Metzgerei Haas AG (CH-100.3.786.438-8), in Pfaffnau, Gesellschafterin, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bichsel, Stefan, von Sumiswald, in Walliswil bei Wangen, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00];
Mägli, Hans Ulrich, von Wiedlisbach und Oberbipp, in Wiedlisbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 1200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelprokura und mit einem Stammanteil von CHF 100'000.00];
Haas, Robert, von Luzern und Pfaffnau, in St. Urban (Pfaffnau), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher:in St. Urban (Gemeinde Roggliswil), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00].