Renseignements sur Paul Haag
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Paul Haag
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2184347, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Haag Elektro AG, in Jonschwil, CHE-107.270.280, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2013, Publ. 7168186).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haag, Paul, von Sulgen, in Schwarzenbach SG (Jonschwil), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwick, Claudia, von Salenstein, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5970694, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Wohnbaugenossenschaft Funkenbüel, in Jonschwil, CH-320.5.021.139-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2009, S. 12, Publ. 5323456).
Statutenänderung:
23.08.2010. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haag, Paul, von Sulgen, in Schwarzenbach SG (Jonschwil), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Alex, von Bronschhofen, in Jonschwil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisenring, Paul, von Jonschwil, in Jonschwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Billinger, Albert, von Hofen, in Saanenmöser (Saanen), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Markus, von Ettiswil, in Buttwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Ruth, von Rüschegg, in Buttwil, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3453096, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Reha AG Schwarzenbach, in Jonschwil, CH-320.3.028.474-1, Kauf und Verkauf sowie Überbauung, Verwaltung und Vermietung von Bauland und Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2006, S. 11, Publ. 3247538).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wipfli, Leonard, von Erstfeld, in Rossrüti (Bronschhofen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Moritz, von Wettingen, in Sulz ZH (Rickenbach), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haag, Paul, von Sulgen, in Schwarzenbach SG (Jonschwil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.