Renseignements sur Benita Gysin Koch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Benita Gysin Koch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3082063, Registre du commerce Zoug, (170)
D S N Schweiz AG, in Steinhausen, CHE-112.578.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2016, Publ. 2978509).
Statutenänderung:
31.08.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
3'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysin Koch, Benita, von Basel, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meierhofer, Marcel, von Zürich, in Wasterkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1441949, Registre du commerce Thurgovie, (440)
SwissDatenBank AG, in Weinfelden, CHE-112.578.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2013, Publ. 1093149).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Mathias, von Basel, in Weinfelden, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Angst, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Siegen (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gysin Koch, Benita, von Basel, in Weinfelden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1093149, Registre du commerce Thurgovie, (440)
SwissDatenBank AG, in Weinfelden, CH-320.3.058.143-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2011, Publ. 6178060).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angst, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Siegen (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gysin Koch, Benita, von Basel, in Weinfelden, mit Einzelunterschrift.