Renseignements sur Eric Gutmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Eric Gutmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005489336, Registre du commerce Grisons
MCS Engineering AG, in Landquart, CHE-110.043.170, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004531096).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conrad, Georg, von Sils im Domleschg, in Arosa, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Gutmann, Eric, von Uetikon am See, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005487663, Registre du commerce Berne, (36)
MCS Software AG, in Bern, CHE-108.340.109, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2018, Publ. 1004488325).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 30.05.2022 und Inventar per 31.12.2021 den Teilbetrieb "OEM-Produktentwicklung" mit Aktiven von CHF 1'939'142.74 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 313'679.00 auf die mcs thun ag, in Thun (CHE-112.691.115) (neu: mcs digital solutions ag, in Bern).
Gegenleistung:
CHF 1'625'463.74.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conrad, Georg, von Sils im Domleschg, in Arosa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gutmann, Eric, von Uetikon am See, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kolmos, Markus, von Rorschach, in Heiligenschwendi, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005487664, Registre du commerce Berne, (36)
mcs thun ag, in Thun, CHE-112.691.115, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2018, Publ. 1004488326).
Statutenänderung:
30.05.2022.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 30.05.2022 und Inventar per 31.12.2021 den Teilbetrieb "Dienstleistungsgeschäft" mit Aktiven von CHF 510'753.16 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 130'722.50 auf die MCS Software AG, in Bern (CHE-108.340.109).
Gegenleistung:
CHF 380'030.66.
Firma neu:
mcs digital solutions ag.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Spitalackerstrasse 22a, 3013 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Götz, Joachim, von Unterseen, in Bäriswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kolmos, Markus, von Rorschach, in Höfen bei Thun (Stocken-Höfen), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conrad, Georg, von Sils im Domleschg, in Arosa, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gutmann, Eric, von Uetikon am See, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].