Renseignements sur Peter Gutenberg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Gutenberg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004754179, Registre du commerce Schwyz, (130)
Ipilot AG, in Freienbach, CHE-317.061.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 10.10.2012, S.0, Publ. 6884174).
Firma neu:
Ipilot AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Ipilot SA en liquidation) (Ipilot Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.10.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutenberg, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schleuter, Wolfram, deutscher Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutenberg, Daniel, von Zürich, in Freienbach, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6884174, Registre du commerce Schwyz, (130)
Ipilot AG (Ipilot SA) (Ipilot Ltd), in Freienbach, CH-130.3.018.641-6, Inselweg 28, 8640 Hurden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.09.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft betreibt Handel und Lizenzierung mit Luftfahrtprodukten, Simulatoren und technischen Artikeln aller Art und erbringt Dienstleistungen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann weiter Darlehen gewähren und empfangen.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
150 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 19.9.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Gutenberg, Daniel, von Zürich, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schleuter, Wolfram, deutscher Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Gutenberg, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4892502, Registre du commerce Zurich, (20)
Bakrona Zürich AG, in Zürich, CH-020.3.902.714-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2004, S. 18, Publ. 2536714).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutenberg, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberholzer, Michael, von Goldingen, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Oberholzer, Bernhard, von Goldingen, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.