Renseignements sur Remy Gürber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Remy Gürber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4822702, Registre du commerce Uri, (120)
A. Gürber AG, Zweigniederlassung Altdorf, in Altdorf UR, CH-120.9.001.247-9, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 36 vom 24.02.1992, S. 836).
mit Hauptsitz in:
Schwyz.
Firma neu:
Gürber Ingenieure AG.
Domizil neu:
Rynächtstrasse 13, 6460 Altdorf UR.
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-130.0.001.052-1.
Firma Hauptsitz neu:
Gürber Ingenieure AG [bisher: Firma Hauptsitz: A. Gürber AG].
Statuten Hauptsitz neu:
[Gestrichenes Statutendatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichene Handelsregisterangabe des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gürber-Schelbert, Alois, von Rain, in Steinen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gürber, Remy, von Rain, in Steinen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Gürber-Schelbert, Louise, von Rain, in Steinen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Walker, Bernhard, von Gurtnellen, in Schattdorf, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 4767494, Registre du commerce Schwyz, (130)
A. Gürber AG, in Schwyz, CH-130.0.001.052-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2001, S. 4423).
Statutenänderung:
17.10.2008.
Firma neu:
Gürber Ingenieure AG.
Qualifizierte Tatbestände:
[gestrichen: Uebernahme von A + P der gel. EF 'Ingenieurbüro A. Gürber, Dipl. Ing. ETH/SIA', in Goldau, Gde. Arth;
Uebernahmepreis Fr. 241'342.85;
Anrechnung Fr. 48'000.--.]. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre durch gewöhnlichen oder eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Gestrichene Personen und Unterschriften:
Gürber-Schelbert, Alois, von Rain, in Steinen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gürber-Schelbert, Louise, von Rain, in Steinen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Convisa AG, in Schwyz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gürber, Remy, von Rain, in Schwyz, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Steinen, Mitglied];
Gürber-Lindauer, Edith, von Schwyz und Rain, in Schwyz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Zweigniederlassung:
[gestrichen: Muotathal].
Numéro de publication: 3955642, Registre du commerce Schwyz, (130)
Dorfgenossenschaft Schwyz, in Schwyz, CH-130.0.000.134-8, Versorgung der Gebäulichkeiten mit Wasser, Genossenschaft (SHAB Nr. 224 vom 16.11.2000, S. 7799).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Eugen, von Schwyz, in Schwyz, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schuler-Jakober, Robert, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler-Beeler, Walter, von Schwyz, in Rickenbach bei Schwyz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schwyz];
Tschümperlin, Christian, von Schwyz, in Gersau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Beisitzer];
Reichmuth, Roman, von Schwyz, in Schwyz, Vizepräsident und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Verwalter (nicht Mitglied)];
Gürber, Remy, von Rain, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ehrler, Franz, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.