Renseignements sur Peter T. Gschwind
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter T. Gschwind
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5672846, Registre du commerce Berne, (36)
Calibrum S.A., bisher in Murten, CH-645.4.098.217-1, Aktiengesellschaft (vom 26.08.2008, S. 5, Publ. 4625670).
Gründungsstatuten:
05.04.2005.
Statutenänderung:
12.05.2010.
Firma neu:
Calibrum AG.
Sitz neu:
Port.
Domizil neu:
Weiherweg 10A, 2562 Port.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, den Handel und Vertrieb von Uhren, Bestandteilen zu Uhren und anderen mikromechanischen Teilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gschwind, Peter T., von Grenchen, in Haut-Vully, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Fiduciaire Eric Monard (CH-645.4.097.669-7), in Neuchâtel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Handl, Hans, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Eisele, Peter, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Berne, (36)
Aigat S.A., à L a N e u v e v i l l e , fabrication et vente d'aiguilles chirurgicales, ainsi que d'autres produits compatibles avec le développement de la société, société anonyme (FOSC no 231 du 27.11.2000, p. 8055).
Nouvelle adresse:
chemin de la Plage 2, 2520 La Neuveville.
Personnes et signatures radiées:
Gschwind, Peter T., de Grenchen, à Mur VD, président, avec signature collective à deux;
Schneider, Urs, de Dörflingen, à Bienne, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Meier, Willy, de Büren SO, à Fontaines NE, président, avec signature collective à deux;
Humbel, Pierre, de Saint-Blaise, à Saint-Blaise, administrateur- délégué, avec signature collective à deux [précédemment: à Neuchâtel];
Tièche, Léon, de Movelier, à Delémont, administrateur, avec signature collective à deux.
Registre du commerce Berne, (36)
Spir-it AG, in B i e l B E , Entwicklung von, Produktion von und Handel mit Uhrenbestandteilen aller Art, insbesondere Spiralen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 22.11.2000, S. 7929).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strässler, Hans-Rudolf, von Winterthur, in Küsnacht ZH, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gschwind, Peter T., von Grenchen, in Mur VD, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.