Renseignements sur Martin Grütter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Grütter
Dernières notifications FOSC pour Martin Grütter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5737284, Registre du commerce Berne, (36)
Grütter GmbH Hufschmiede und Metallbau, in Roggwil BE, CH-053.4.006.833-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 25.05.1999, S. 3432).
Statutenänderung:
12.07.2010.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Hufschmiede und Metallbauwerkstätte, die Ausführung von Schlosser- und Schmiedearbeiten, sowie den Handel mit landwirtschaftlichen und ähnlichen Maschinen und Geräten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 03.05.1999 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 30.03.1999 und Bilanz per 31.12.1998: Aktiven von CHF 213'887.20 und Passiven von CHF 45'924.90 der Einzelfirma 'Robert Grütter', in Roggwil BE, zum Preis von CHF 167'962.30, wofür das Stammkapital von CHF 50'000 liberiert und dem Sacheinleger eine Forderung von CHF 117'962.30 in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben wird.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 23.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grütter, Robert, von Roggwil BE, in Roggwil BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Grütter-Roth, Susanne, von Roggwil BE, in Roggwil BE, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grütter, Martin, von Roggwil BE, in Roggwil BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Registre du commerce Berne, (36)
Grütter GmbH Hufschmiede und Metallbau, in R o g g w i l B E, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.05.1999.
Zweck:
Betrieb einer Hufschmiede und Metallbauwerkstätte, Ausführung von Schlosser- und Schmiedearbeiten sowie Handel mit landwirtschaftlichen und ähnlichen Maschinen und Geräten. Kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 50 000.
Sacheinlage/Sachübernahme:
gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 30.03. 1999 und Bilanz per 31.12.1998: Aktiven von CHF 213 887.20 und Passiven von CHF 45 924.90 der Einzelfirma «Robert Grütter», in Roggwil BE, zum Preis von CHF 167 962.30, wofür das Stammkapital von CHF 50 000 liberiert und dem Sacheinleger eine Forderung von CHF 117 962.30 in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben wird.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Grütter, Robert, von Roggwil BE, in Roggwil BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20 000;
Grütter- Roth, Susanne, von Roggwil BE, in Roggwil BE, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20 000;
Grütter, Martin, von Roggwil BE, in Roggwil BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10 000.