Renseignements sur Clara Grünenfelder-Candrian
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Clara Grünenfelder-Candrian
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1004702557, Registre du commerce Grisons, (350)
Insect Control GmbH, in Landquart, CHE-237.041.508, Wiesentalweg 4, 7206 Igis, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.08.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Schädlingsbekämpfung und die Erbringung von allen damit verbundenen Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 20.08.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Grünenfelder, Walter Theodor, von Vilters-Wangs, in Landquart, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Grünenfelder-Candrian, Clara, von Vilters-Wangs, in Landquart, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004684170, Registre du commerce Grisons, (350)
Immo-Top-Service GmbH, in Landquart, CHE-163.014.014, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2019, Publ. 1004680152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grünenfelder-Candrian, Clara, von Vilters-Wangs, in Igis (Landquart), mit Einzelunterschrift, .
Numéro de publication: 1582647, Registre du commerce Grisons, (350)
Immo-Top-Service GmbH, in Landquart, CHE-163.014.014, Wiesentalweg 4, 7206 Igis, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.06.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Hauswartung, Liegenschaftenunterhalt, technische Betreuung, Umgebungs- und Gartenpflege, Reinigung und Winterdienst, Schädlingsbekämpfung aller Arten sowie Desinfektionen;
kann den Handel mit Waren aller Art tätigen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Immo-Top-Service Walter Grünenfelder (CHE-114.040.928), in Landquart, gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 23.06.2014 mit Aktiven von CHF 107'161.27 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 26'050.83, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 61'110.44 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 24.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Grünenfelder, Walter Theodor, von Vilters-Wangs, in Igis (Landquart), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Grünenfelder-Candrian, Clara, von Vilters-Wangs, in Igis (Landquart), mit Einzelunterschrift.