Renseignements sur Christoph Grossenbacher
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Christoph Grossenbacher
Dernières notifications FOSC pour Christoph Grossenbacher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5300056, Registre du commerce Berne, (36)
soLynx gmbh, bisher in Hägendorf, CH-241.4.004.992-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2009, S. 20, Publ. 5168100).
Gründungsstatuten:
17.05.2005.
Statutenänderung:
11.08.2009, 08.10.2009.
Sitz neu:
Fahrni.
Domizil neu:
Dörfli 84C, 3617 Fahrni bei Thun.
Zweck:
Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von Soft- und Hardware sowie Erbringung von Dienstleistungen, die in Zusammenhang damit stehen. Kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: eingeschriebener Brief. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.06.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Thomas, von Wynigen, in Hägendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher, Christoph, von Hasle bei Burgdorf, in Kerpen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher:in Düdingen, Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00];
Grossenbacher, Rudolf, von Hasle bei Burgdorf, in Thun, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3192876, Registre du commerce Soleure, (241)
soLynx gmbh, in Hägendorf, CH-241.4.004.992-9, Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von Soft- und Hardware usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2005, S. 12, Publ. 2856798).
Statutenänderung:
4.01.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Misteli, Reto, von Neuendorf, in Hägendorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Thomas, von Wynigen, in Hägendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--];
Grossenbacher, Christoph, von Hasle bei Burgdorf, in Düdingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--].
Numéro de publication: 2856798, Registre du commerce Soleure, (241)
soLynx gmbh, in Hägendorf, CH-241.4.004.992-9, Kirchweg 4, 4614 Hägendorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.05.2005.
Zweck:
Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von Soft- und Hardware sowie Erbringung von Dienstleistungen, die in Zusammenhang damit stehen. Kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 21'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Grossenbacher, Christoph, von Hasle bei Burgdorf, in Düdingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Jost, Thomas, von Wynigen, in Hägendorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Misteli, Reto, von Neuendorf, in Hägendorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.