Renseignements sur Jasmin Gabriella Gretler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jasmin Gabriella Gretler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005398823, Registre du commerce Zoug, (170)
Schörli Management GmbH, bisher in Geroldswil, CHE-494.265.878, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2019, Publ. 1004538883).
Statutenänderung:
21.12.2021.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Riedmatt 4, 6300 Zug.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung, Schulung, Organisation und Durchführung von nationalen und internationalen Events- und Trainingswochen. Kauf und Verkauf von Schulungsunterlagen, Büchern, Trainingsmanuals sowie Vermittlungstätigkeit aller Art. Kann Patente, Marken und Lizenzen erwerben, veräussern oder auf andere Art verwerten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten oder verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein können. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gretler, Jasmin Gabriella, von Zürich, in Lindau, Gesellschafterin, mit Einzelprokura, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Philipp, von Hasle bei Burgdorf, in Oberägeri, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Feusisberg, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004538883, Registre du commerce Zurich, (20)
Schörli Management GmbH, in Dübendorf, CHE-494.265.878, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2013, Publ. 1174403).
Statutenänderung:
17.12.2018.
Sitz neu:
Geroldswil.
Domizil neu:
Grindlenstrasse 5, 8954 Geroldswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köppel, Miriam, von Widnau, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelprokura, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Philipp, von Hasle bei Burgdorf, in Feusisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Seuzach];
Fries, Nadja Ursula, von Steinen, in Zug, Gesellschafterin, mit Einzelprokura, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gretler, Jasmin Gabriella, von Zürich, in Lindau, Gesellschafterin, mit Einzelprokura, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Keller, Peter, von Volken, in Weiningen (ZH), Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Einsiedeln, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].