Renseignements sur Marcin Granowicz
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Marcin Granowicz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5839736, Registre du commerce Argovie, (400)
proaxia consulting group ag, in Spreitenbach, CH-400.3.031.008-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2010, S. 2, Publ. 5823484).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Granowicz, Dr. Marcin, polnischer Staatsangehöriger, in Wroclaw (PL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maeda, Yoshihiko, japanischer Staatsangehöriger, in Hyogo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5234892, Registre du commerce Argovie, (400)
proaxia consulting group ag, in Buchs AG, CH-400.3.031.008-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2009, S. 3, Publ. 5148508).
Statutenänderung:
21.08.2009.
Sitz neu:
Spreitenbach.
Domizil neu:
Industriestrasse 176, 8957 Spreitenbach.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindtner, Dr. Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Tuggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Wolf, Willy Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Buchs AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Granowicz, Dr. Marcin, polnischer Staatsangehöriger, in Wroclaw (PL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoppe, Nicole, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Sekretärin (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4411004, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
IMG, in St. Gallen, CH-320.3.029.098-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2008, S. 10, Publ. 4300770).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kusch, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindtner, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Stachen (Arbon), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abel, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Wehr (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liebich, Martin, von Zürich, in Uetikon am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strässle, Evelyn, von Basel und Kirchberg SG, in Frasnacht (Arbon), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Granowicz, Marcin, polnischer Staatsangehöriger, in Wroclaw (PL), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Daniel, von Dübendorf, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pedras, Jan, polnischer Staatsangehöriger, in Bielany Wroclawskie (PL), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Gütersloh (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sucic, Carmen, deutsche Staatsangehörige, in Bietigheim-Bissingen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linn, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Tannheim (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van Lubek Bader, Zwanet Hermien, niederländischer Staatsangehöriger, in Rorschach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Lorenz Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stark, Jessica Elisabeth, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Dr. Andreas, von Baden, in Menzingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Norbert, von Freienwil, in Unterägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wurm, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Zezikon (Affeltrangen), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boob, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wildhaus, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gradischnig, Gernot, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höfter, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Unterhaching (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hornung, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Reutlingen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Reutlingen (D)];
Rebstock, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Unlingen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Unlingen (D)];
Soumelidis, Damianos, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vehling, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Dahlenburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.