Renseignements sur Erich Graf
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Erich Graf
Dernières notifications FOSC pour Erich Graf
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004885751, Registre du commerce Grisons, (350)
Elektro Melcher AG, in St. Moritz, CHE-104.389.022, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2009, S.15, Publ. 5129332).
Firma neu:
Elektro Melcher AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.04.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Melcher, Räto, von St. Moritz, in St. Moritz, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Erich, von Rafz, in Pontresina, Mitglied + Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Melcher, Marcel, von St. Moritz, in St. Moritz, Mitglied + Sekretär + Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift, Sekretär, mit Einzelunterschrift];
RBT AG (CHE-107.057.148), in St. Moritz, Revisionsstelle [bisher: RBT AG, in St. Moritz (CH-350.3.004.302-0)].
Numéro de publication: 3876069, Registre du commerce Lucerne, (100)
Ermasa GmbH, in Luzern, CHE-279.859.101, c/o VATAR AG, Waldstätterstrasse 6/8, 6003 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.11.2017.
Zweck:
Entwicklung von Software sowie Erbringung von Dienstleistungen im EDV-Bereich;
Tätigung von Finanz- und Handelsgeschäften;
kann Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zugunsten von Aktionären oder Dritten vornehmen sowie Aktionären oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten gewähren;
Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmungen;
Erwerb von Grundeigentum;
Vergabe von Lizenzen aller Art.
Stammkapital:
CHF 21'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 01.11.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Prevosti, Sandro, von Bregaglia, in La Punt-Chamues-ch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fischer, Martin, von St. Moritz, in Celerina/Schlarigna, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Graf, Erich, von Rafz, in Pontresina, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Registre du commerce Grisons, (350)
Elektro Melcher AG, in St. Moritz, Via Stredas 4, 7500 St. Moritz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
7.05.1998.
Zweck:
Betrieb eines Elektrofachgeschäftes und Ausführung von Starkstrom-, Schwachstrom- und Telefoninstallationen sowie Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben.
Aktienkapital:
CHF100'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF100'000.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF1 000.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt nach der Gründung von der Mario Melcher AG, in St. Moritz, Inventargegenstände und Warenvorräte zu einem Maximalpreis von CHF101'707.50 inkl. MWSt zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die letztbekannte Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Melcher, Räto, von St. Moritz, in St. Moritz, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Melcher, Marcel, von St. Moritz, in St. Moritz, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift;
Graf, Erich, von Rafz, in Pontresina, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Riedi Berni Theus AG, in St. Moritz, Revisionsstelle.