Renseignements sur Dr. Christof Graf
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Christof Graf
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4138180, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Institut für Traditionelle Chinesische Medizin Basel AG, in Basel, CH-270.3.012.677-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2007, S. 3, Publ. 4106286).
Firma neu:
Institut für Traditionelle Chinesische Medizin Basel AG in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.09.2007 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maegli, Stefan, von Liestal und Welschenrohr, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldmeier, Linda, von Möhlin, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Dr. Christof, von Riehen und Rehetobel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kopp, Bruno, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kutter, Gisela, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prétôt, Urs P., von Basel und Le Noirmont, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Institut für Traditionelle Chinesische Medizin Basel AG, in B a s e l , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2000, S. 8060).
Statutenänderung:
16.11.2000.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.- [bisher: CHF 100'000.-].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.-.
Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.- (Stimmrechtsaktien) und 1'000 Namenaktien zu CHF 100.- [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.-].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kopp, Bruno, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Prétôt, Urs P., von Basel und Le Noirmont, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates];
Graf, Dr. Christof, von Riehen und Rehetobel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klingler, Wolfram, von Basel und Gossau SG, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kutter, Gisela, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.